Contribuições do usuário
De Meu Wiki
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes | 50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 14h32min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Arquivo:39950.JPG (revisão atual)
- 14h19min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 39.695, de 16 de dezembro de 1994 (Protegeu "Decreto nº 39.695, de 16 de dezembro de 1994" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 14h18min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) Decreto nº 39.695, de 16 de dezembro de 1994
- 14h18min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) Decreto nº 39.695, de 16 de dezembro de 1994
- 14h17min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 39.695, de 16 de dezembro de 1994 (Criou página com '''Dispõe sobre a inclusão de cargo no Anexo VII do Decreto nº 34.666, de 26 de fevereiro de 1992'' LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso ...')
- 14h08min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 39.145, de 31 de agosto de 1994 (Protegeu "Decreto nº 39.145, de 31 de agosto de 1994" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 14h07min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 39.145, de 31 de agosto de 1994 (Criou página com '''Altera a denominação e inclui funções nos Anexos que especifica do Decreto nº 34.666, de 26 de fevereiro de 1992'' LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de...')
- 13h58min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 38.344, de 21 de janeiro de 1994 (Protegeu "Decreto nº 38.344, de 21 de janeiro de 1994" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 13h56min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 38.344, de 21 de janeiro de 1994 (Criou página com '''Dispõe sobre inclusão de função no Anexo IX do Decreto nº 34.666, de 26 de fevereiro de 1992'' LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso ...')
- 13h52min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 37.655, de 18 de outubro de 1993 (Protegeu "Decreto nº 37.655, de 18 de outubro de 1993" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 13h52min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 37.181, de 04 de agosto de 1993 (Protegeu "Decreto nº 37.181, de 04 de agosto de 1993" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 13h52min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 37.655, de 18 de outubro de 1993 (Criou página com '''Dispõe sobre a gratificação mensal concedida a título de representação'' LUIS ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le...')
- 13h46min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 37.181, de 04 de agosto de 1993 (Criou página com '''Altera os percentuais fixados para o cálculo do valor da gratificação mensal concentrada a título de representação aos cargos que especifica'' LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO...')
- 13h40min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 36.895, de 11 de junho de 1993 (Protegeu "Decreto nº 36.895, de 11 de junho de 1993" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 13h39min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 36.895, de 11 de junho de 1993 (Criou página com '''Substitui o anexo que especifica do Decreto nº 34.666, de 26 de fevereiro de 1992'' LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui...')
- 13h33min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Arquivo:36895.JPG (revisão atual)
- 13h28min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 36.628, de 02 de abril de 1993 (Protegeu "Decreto nº 36.628, de 02 de abril de 1993" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 13h28min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) Decreto nº 36.628, de 02 de abril de 1993
- 13h28min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 36.628, de 02 de abril de 1993 (Criou página com '''Autoriza a Secretaria da Fazenda a efetuar, a título de adiantamento, o pagamento que especifica'' LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de s...')
- 13h07min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 33.747, de 06 de setembro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 33.747, de 06 de setembro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 13h06min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) Decreto nº 33.747, de 06 de setembro de 1991
- 13h06min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 33.747, de 06 de setembro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a gratificação mensal concedida a título de representação'' LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições leg...')
- 12h58min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 31.798, de 03 de julho de 1990 (Protegeu "Decreto nº 31.798, de 03 de julho de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h58min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 28.619, de 26 de julho de 1988 (Protegeu "Decreto nº 28.619, de 26 de julho de 1988" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h58min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 28.516, de 24 de junho de 1988 (Protegeu "Decreto nº 28.516, de 24 de junho de 1988" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h58min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 27.424, de 06 de outubro de 1987 (Protegeu "Decreto nº 27.424, de 06 de outubro de 1987" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h57min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 26.872, de 10 de março de 1987 (Protegeu "Decreto nº 26.872, de 10 de março de 1987" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h56min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 27.389, de 23 de setembro de 1987 (Protegeu "Decreto nº 27.389, de 23 de setembro de 1987" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h56min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 25.201, de 13 de maio de 1986 (Protegeu "Decreto nº 25.201, de 13 de maio de 1986" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h54min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 18.770, de 29 de abril de 1982 (Protegeu "Decreto nº 18.770, de 29 de abril de 1982" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h53min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 21.062, de 07 de julho de 1983 (Protegeu "Decreto nº 21.062, de 07 de julho de 1983" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h49min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 20.584, de 22 de fevereiro de 1983 (Protegeu "Decreto nº 20.584, de 22 de fevereiro de 1983" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h48min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 17.396, de 28 de julho de 1981 (Protegeu "Decreto nº 17.396, de 28 de julho de 1981" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h45min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 17.022, de 19 de maio de 1981 (Protegeu "Decreto nº 17.022, de 19 de maio de 1981" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h44min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 16.726, de 27 de fevereiro de 1981 (Protegeu "Decreto nº 16.726, de 27 de fevereiro de 1981" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h44min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 12.004, de 13 de agosto de 1978 (Protegeu "Decreto nº 12.004, de 13 de agosto de 1978" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h43min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) m Decreto nº 7.420, de 12 de janeiro de 1976 (Protegeu "Decreto nº 7.420, de 12 de janeiro de 1976" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h38min de 14 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 30.744, de 14 de novembro de 1989 (Criou página com '''Altera o valor da gratificação de representação do Presidente do Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções prevista no Anexo VII do [[Decreto nº 30.048, de 14 de junho...')
- 19h38min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 31.798, de 03 de julho de 1990 (Criou página com '''Dispõe sobre a gratificação mensal concedida a título de representação'' ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Dec...')
- 19h31min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 28.619, de 26 de julho de 1988 (Criou página com '''Dispõe sobre a gratificação mensal concedida a título de representação'' ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Dec...')
- 19h23min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) Decreto nº 28.516, de 24 de junho de 1988
- 19h22min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 28.516, de 24 de junho de 1988 (Criou página com '''Dispõe sobre a gratificação mensal concedida a título de representação'' ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Decr...')
- 18h51min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 27.424, de 06 de outubro de 1987 (Criou página com '''Fixa gratificação de representação ao Procurador Geral do Estado'' ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Decreta: '...')
- 18h44min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 27.389, de 23 de setembro de 1987 (Criou página com '''Fixa gratificação de representação ao Delegado Geral de Polícia'' ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Decreta: '...')
- 18h23min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 26.872, de 10 de março de 1987 (Criou página com '''Altera dispositivos do Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985, que disciplina a concessão de gratificação de representação'' FRANCO MONTORO, Governador do Estado...')
- 18h09min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) Decreto nº 25.201, de 13 de maio de 1986
- 18h08min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 25.201, de 13 de maio de 1986 (Criou página com '''Altera o Decreto n° 23.658, de 11 de julho de 1985, que disciplina a concessão de gratificação de representação'' FRANCO MONTORO, Governador do Estado de São Paulo...')
- 17h57min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) N Decreto nº 21.062, de 07 de julho de 1983 (Criou página com '''Altera o valor da gratificação de representação concedida ao Coordenador dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado'' ANDRÉ FRANCO MONTORO, GOVERNADOR DO ESTADO DE S...')
- 17h51min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) Gratificação de Representação
- 17h49min de 13 de outubro de 2011 (dif | hist) Decreto nº 17.022, de 19 de maio de 1981
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes | 50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).