Contribuições do usuário
De Meu Wiki
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes | 50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 13h16min de 9 de dezembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 13.374, de 12 de março de 1979 (Criou página com '''Fixa o valor da gratificação de representação ao Presidente e Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo'' '''PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO D...')
- 13h03min de 9 de dezembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 13.364, de 9 de março de 1979 (Protegeu "Decreto nº 13.364, de 9 de março de 1979" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 13h01min de 9 de dezembro de 2013 (dif | hist) Decreto nº 13.364, de 9 de março de 1979
- 13h01min de 9 de dezembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 13.364, de 9 de março de 1979 (Criou página com ' ''Regulamenta a realização de processos seletivos especiais para provimento de cargos e preenchimentos de funções-atividades mediante transposição'' '''PAULO EGYDIO MART...')
- 13h55min de 5 de novembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 13.363, de 09 de março de 1979 (Protegeu "Decreto nº 13.363, de 09 de março de 1979" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 13h55min de 5 de novembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 13.363, de 09 de março de 1979 (Criou página com '''Regulamenta a realização de concursos públicos para provimento de cargos efetivos e processos seletivos para preenchimento de funções-atividades'' '''PAULO EGYDIO MARTIN...')
- 13h33min de 5 de novembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 13.244, de 13 de fevereiro de 1979 (Protegeu "Decreto nº 13.244, de 13 de fevereiro de 1979" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 13h32min de 5 de novembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 13.244, de 13 de fevereiro de 1979 (Criou página com '''Regulamenta a aplicação do disposto nos artigos 24, 25 e 26 das Disposições Transitórias da Lei Complementar n.o 180, de 12 de maio de 1978'' '''PAULO EGYDIO MARTINS...')
- 13h05min de 1 de novembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 13.219, de 06 de fevereiro de 1979 (Protegeu "Decreto nº 13.219, de 06 de fevereiro de 1979" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 13h05min de 1 de novembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 13.219, de 06 de fevereiro de 1979 (Criou página com '''Regulamenta o disposto no artigo 55 da Lei Complementar n.º 93, de 28 de maio de 1974, na redação dada pela Lei Complementar n.º 205, de 02 de janeiro de 1979, e d...')
- 12h39min de 1 de novembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 12.673, de 13 de novembro de 1978 (Protegeu "Decreto nº 12.673, de 13 de novembro de 1978" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h38min de 1 de novembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 12.673, de 13 de novembro de 1978 (Criou página com 'Altera dispositivo do Decreto nº 12.125, de 17 de agosto de 1978 PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, Decreta: ...')
- 12h28min de 1 de novembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 12.248, de 12 de setembro de 1978 (Protegeu "Decreto nº 12.248, de 12 de setembro de 1978" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h27min de 1 de novembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 12.248, de 12 de setembro de 1978 (Criou página com '''Fixa o valor da gratificação de representação aos dirigentes de autarquias'' '''PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,''' no uso de suas atribuições ...')
- 17h06min de 31 de outubro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 12.247, de 12 de setembro de 1978. (Protegeu "Decreto nº 12.247, de 12 de setembro de 1978." ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 17h06min de 31 de outubro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 12.247, de 12 de setembro de 1978. (Criou página com '''Fixa o valor da gratificação de representação aos ocupantes dos cargos ou funções que especifica'' '''PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,''' no us...')
- 18h09min de 29 de outubro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 12.246, de 12 de setembro de 1978 (Protegeu "Decreto nº 12.246, de 12 de setembro de 1978" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 18h09min de 29 de outubro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 12.246, de 12 de setembro de 1978 (Criou página com '''Altera o Decreto nº 12.004, de 03 de agosto de 1978, que dispõe sobre a concessão da gratificação de representação'' '''PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO ...')
- 13h22min de 25 de outubro de 2013 (dif | hist) Decreto nº 11.872, de 07 de julho de 1978 (revisão atual)
- 13h31min de 24 de outubro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 11.743, de 16 de junho de 1978 (Protegeu "Decreto nº 11.743, de 16 de junho de 1978" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 13h30min de 24 de outubro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 11.743, de 16 de junho de 1978 (Criou página com '''Dispõe sobre provimento de cargos, preenchimento de funções e seleção de pessoal na Administração Centralizada e Autarquias e dá outras providências'' '''PAULO EGYDI...')
- 14h03min de 2 de outubro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 8.765, de 13 de outubro de 1976 (Protegeu "Decreto nº 8.765, de 13 de outubro de 1976" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 14h02min de 2 de outubro de 2013 (dif | hist) Decreto nº 8.765, de 13 de outubro de 1976
- 14h01min de 2 de outubro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 8.765, de 13 de outubro de 1976 (Criou página com '''Suspende as nomeações, admissões e contratações de pessoal na administração centralizada e autárquica do Estado''PAULO EGYDIO MARTINS, '''GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃ...')
- 17h59min de 30 de setembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 6.580, de 12 de agosto de 1975 (Protegeu "Decreto nº 6.580, de 12 de agosto de 1975" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 17h58min de 30 de setembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 6.580, de 12 de agosto de 1975 (Criou página com '''Arbitra Gratificações de Representação aos Membros do Gabinete do Governador - Casa Militar'' '''PAULO EGYDIO MARTINS, Governador do Estado de São Paulo''', no uso de su...')
- 19h10min de 26 de setembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 5.770, de 04 de março de 1975 (Protegeu "Decreto nº 5.770, de 04 de março de 1975" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h10min de 26 de setembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 5.770, de 04 de março de 1975 (Criou página com '''Altera dispositivos do Decreto nº 52.944, de 24 de maio de 1972 e dá outras providências'' '''LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO''', no uso de suas atribu...')
- 18h46min de 26 de setembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 5.016, de 13 de novembro de 1974 (Protegeu "Decreto nº 5.016, de 13 de novembro de 1974" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 18h46min de 26 de setembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 5.016, de 13 de novembro de 1974 (Criou página com '''Dispõe sobre concessão de pensões aos portadores de hanseníase em tratamento nas unidades da Secretaria da Saúde'' '''LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO''',...')
- 14h19min de 26 de setembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 4.144, de 06 de agosto de 1974 (Protegeu "Decreto nº 4.144, de 06 de agosto de 1974" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 14h19min de 26 de setembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 4.144, de 06 de agosto de 1974 (Criou página com '''Altera a redação do Decreto nº 51.238, de 13 de janeiro de 1969.'' '''LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO''', no uso de suas atribuições legais, e nos t...')
- 18h43min de 13 de setembro de 2013 (dif | hist) Decreto nº 1.462, de 18 de abril de 1973 (revisão atual)
- 18h43min de 13 de setembro de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 1.462, de 18 de abril de 1973 (Protegeu "Decreto nº 1.462, de 18 de abril de 1973" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 18h42min de 13 de setembro de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 1.462, de 18 de abril de 1973 (Criou página com '''Altera disposições do Decreto nº 52.513, de 06 de agosto de 1970, que dispõe sobre consignação em folha de pagamento'' '''LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO...')
- 19h33min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 36.490, de 15 de fevereiro de 1993 (Protegeu "Decreto nº 36.490, de 15 de fevereiro de 1993" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h32min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 36.490, de 15 de fevereiro de 1993 (Criou página com '''Inclui a unidade que especifica no Anexo I do Decreto nº 35.754, de 25 de setembro de 1992'' '''LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de ...')
- 19h24min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 37.110, de 27 de julho de 1993 (Protegeu "Decreto nº 37.110, de 27 de julho de 1993" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h24min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 37.110, de 27 de julho de 1993 (Criou página com '''Fixa a retribuição mensal do Presidente e do Síndico da Bolsa Oficial de Café e Mercadoria de Santos'' '''LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, n...')
- 19h13min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 37.971, de 16 de janeiro de 1961 (Protegeu "Decreto n.º 37.971, de 16 de janeiro de 1961" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 19h13min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 37.971, de 16 de janeiro de 1961 (Criou página com '''Autoriza a supressão do ramal de Vargem, entre Bragança Paulista e Vargem, pertencente à Estrada de Ferro Bragantina e dá outras providências''. '''CARLOS ALBERTO A. DE ...')
- 19h01min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 33.071, de 13 de março de 1991 (Protegeu "Decreto nº 33.071, de 13 de março de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h01min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 33.071, de 13 de março de 1991 (Criou página com '''Atualiza os valores das pensões mensais vitalícias e intransferíveis'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 290 da Constituiç...')
- 15h25min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 33.315, de 03 de junho de 1991 (Protegeu "Decreto nº 33.315, de 03 de junho de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 15h25min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 33.315, de 03 de junho de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação de função de chefia específica de Investigador de Polícia e dá providência correlata'' '''LUIZ ANTÔNIO FLEURY FILHO, Governador do Est...')
- 19h30min de 21 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 33.930, de 14 de outubro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 33.930, de 14 de outubro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h29min de 21 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 33.930, de 14 de outubro de 1991 (Criou página com '''Determina o gozo de férias relativas ao exercício de 1990, a suspensão, no corrente exercício, do artigo 5° do Decreto n° 25.013, de 16 de abril de 1986, e dá provid...')
- 18h50min de 21 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 34.072, de 29 de outubro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 34.072, de 29 de outubro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 18h49min de 21 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 34.072, de 29 de outubro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre aplicação do Decreto n.º 30.048, de 14 de junho de 1989, aos funcionários e servidores em exercício no Gabinete do Procurador Geral do Estado'' '''LUIZ...')
- 14h50min de 21 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 33.314, de 03 de junho de 1991 (Protegeu "Decreto nº 33.314, de 03 de junho de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes | 50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).