Contribuições do usuário
De Meu Wiki
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes | 50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 19h29min de 27 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 32.839, de 17 de janeiro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 32.839, de 17 de janeiro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h29min de 27 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 32.839, de 17 de janeiro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação das funções de Chefia e Encarregatura específicas de Agente de Telecomunicações Policial e dá outras providências'' '''ORESTES QUÉRCI...')
- 19h22min de 27 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 32.840, de 17 de janeiro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 32.840, de 17 de janeiro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h22min de 27 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 32.840, de 17 de janeiro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação das funções de Chefia e Encarregatura específica de Médico Legista e dá outras providências''. '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estad...')
- 19h34min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 32.841, de 17 de janeiro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 32.841, de 17 de janeiro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h33min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 32.841, de 17 de janeiro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação das funções de Chefia a Encarregatura específicas de Perito Criminal e dá outras providências.'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Esta...')
- 19h27min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 32.842, de 17 de janeiro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 32.842, de 17 de janeiro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h27min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 32.842, de 17 de janeiro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação das funções de Chefia a Encarregatura específicas de Papiloscopista Policial e dá outras providências.'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador...')
- 19h22min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 32.843, de 17 de janeiro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 32.843, de 17 de janeiro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 19h22min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 32.843, de 17 de janeiro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação das funções de Encarregatura específicas de Agente Policial e dá outras providências.'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de S...')
- 19h09min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 32.844, de 17 de janeiro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 32.844, de 17 de janeiro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h09min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 32.844, de 17 de janeiro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação das funções de Chefia específicas de Investigador de Polícia e dá outras providências'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de S...')
- 15h08min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 32.845, de 17 de janeiro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 32.845, de 17 de janeiro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 15h08min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 32.845, de 17 de janeiro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação das funções de Chefia específicas de Escrivão de Polícia e dá outras providências.'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São...')
- 14h48min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 33.064, de 13 de março de 1991. (Protegeu "Decreto nº 33.064, de 13 de março de 1991." ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 14h47min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 33.064, de 13 de março de 1991. (Criou página com '''Dispõe sobre o pagamento do “Vale-Transporte” aos servidores estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado...')
- 14h32min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 33.151, de 21 de março de 1991 (Protegeu "Decreto nº 33.151, de 21 de março de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h31min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 33.151, de 21 de março de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação de função de direção de unidade policial e dá outras providências'' '''LUIZ ANTÔNIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo''...')
- 14h26min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 34.065, de 28 de outubro de 1991 (Protegeu "Decreto nº 34.065, de 28 de outubro de 1991" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h26min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 34.065, de 28 de outubro de 1991 (Criou página com '''Dispõe sobre a instituição do ''Censo do Funcionalismo Público Estadual "no âmbito das Secretarias, autarquias, universidades estaduais e fundações instituídas ou manti...')
- 14h16min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989 (Protegeu "Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h15min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989 (Criou página com '''Dispõe sobre a constituição de Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo nas Secretarias de Estado e dá outras providências'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do ...')
- 13h55min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 30.069, de 19 de junho de 1989 (Protegeu "Decreto nº 30.069, de 19 de junho de 1989" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 13h54min de 22 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 30.069, de 19 de junho de 1989 (Criou página com '''Regulamenta o instituto da promoção dos servidores ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão e dá providências correlatas'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do E...')
- 19h08min de 21 de agosto de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 30.197, de 21 de julho de 1989 (Protegeu "Decreto nº 30.197, de 21 de julho de 1989" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h08min de 21 de agosto de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 30.197, de 21 de julho de 1989 (Criou página com '''Dispõe sobre o processamento das promoções na carreira de Procurador de Autarquia dos Quadros de Pessoal das Autarquias Estaduais'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Esta...')
- 13h00min de 25 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 28.055, de 29 de dezembro de 1987 (Protegeu "Decreto nº 28.055, de 29 de dezembro de 1987" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 12h59min de 25 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 28.055, de 29 de dezembro de 1987 (Criou página com '''Regulamenta o Procedimento Administrativo referente à prestação das informações necessárias à defesa da Fazenda do Estado em Juízo, ao cumprimento das decisões judicia...')
- 12h35min de 25 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 28.083, de 07 de janeiro de 1988 (Protegeu "Decreto nº 28.083, de 07 de janeiro de 1988" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h34min de 25 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 28.082, de 07 de janeiro de 1988 (Protegeu "Decreto nº 28.082, de 07 de janeiro de 1988" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 12h34min de 25 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 28.082, de 07 de janeiro de 1988 (Criou página com '''Dá nova redação ao artigo 3º do Decreto nº 52.589, de 29 de dezembro de 1970'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo''', usando de suas atribuições ...')
- 12h19min de 25 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 28.083, de 07 de janeiro de 1988 (Criou página com '''Complementa atribuições do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado e dá outras providências'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo''', no uso de s...')
- 19h40min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 20.303, de 29 de dezembro de 1982 (Protegeu "Decreto nº 20.303, de 29 de dezembro de 1982" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 19h40min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 20.303, de 29 de dezembro de 1982 (Criou página com '''Dá nova redação ao inciso III do artigo 1.º do Decreto nº 7.110 de 25 de novembro de 1975'' '''JOSÉ MARIA MARIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO''', usando de suas a...')
- 19h17min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 20.218, de 22 de dezembro de 1982 (Protegeu "Decreto nº 20.218, de 22 de dezembro de 1982" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h17min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 20.218, de 22 de dezembro de 1982 (Criou página com '''Define a conceituação de acidente em serviço e dá outras providências'' '''JOSÉ MARIA MARIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO''', nos uso de suas atribuições lega...')
- 19h08min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 20.790, de 11 de março de 1983 (Criou página com '''Transforma os cargos que especifica para efeito de adaptação à realidade administrativa e funcional do IPESP, revoga o artigo 31 do Regulamento do IPESP e dá outras provid...') (revisão atual)
- 18h43min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 20.830, de 11 de março de 1983 (Protegeu "Decreto nº 20.830, de 11 de março de 1983" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 18h43min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 20.830, de 11 de março de 1983 (Criou página com '''Regulamenta o cálculo da pensão parlamentar'' '''JOSÉ MARIA MARIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO''', usando de suas atribuições legais, Decreta: '''Artigo 1.º'...')
- 18h39min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 20.854, de 14 de março de 1983 (Protegeu "Decreto nº 20.854, de 14 de março de 1983" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 18h39min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 20.854, de 14 de março de 1983 (Criou página com '''Cria a Divisão Regional Agrícola de Barretos'' '''JOSÉ MARIA MARIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO''', no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 89 da ...')
- 18h27min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 20.887, de 29 de março de 1983 (Protegeu "Decreto nº 20.887, de 29 de março de 1983" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 18h27min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 20.887, de 29 de março de 1983 (Criou página com '''Dispõe sobre a suspensão do expediente nas repartições públicas estaduais, situadas nos municípios do Estado, nos feriados religiosos e civis que especifica'' '''ANDRÉ...')
- 17h59min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 22.031, de 22 março de 1984 (Protegeu "Decreto nº 22.031, de 22 março de 1984" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 17h59min de 24 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 22.031, de 22 março de 1984 (Criou página com '''Altera a redação do artigo 324 do Decreto nº 42.850, de 30 de dezembro de 1963 (R.G.S.), que dispõe sobre posse de funcionário e exercício de servidor, e dá providência...')
- 14h55min de 19 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 22.077, de 2 de abril de 1984 (Protegeu "Decreto nº 22.077, de 2 de abril de 1984" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 14h55min de 19 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 22.077, de 2 de abril de 1984 (Criou página com '''Regulamenta a Lei Complementar n.º 343, de 6 de janeiro de 1984, que dispõe sobre o afastamento de funcionário ou servidor do Estado para exercer mandato como dirigente de e...')
- 14h14min de 19 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984 (Protegeu "Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h14min de 19 de julho de 2013 (dif | hist) N Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984 (Criou página com '''Institui o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP'' '''FRANCO MONTORO, Governador do Estado de São Paulo''', no uso de suas atribuições legais, com fundamen...')
- 13h46min de 19 de julho de 2013 (dif | hist) m Decreto nº 37.672, de 19 de outubro de 1993 (Protegeu "Decreto nº 37.672, de 19 de outubro de 1993" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes | 50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).