Contribuições do usuário
De Meu Wiki
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes | 50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 13h52min de 15 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 32.521, de 31 de outubro de 1990 (Criou página com '''Fixa o valor da Bolsa de Estudos do Médico Residente e dá outras providências'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo,''' no uso de suas atribuições le...')
- 13h41min de 15 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 32.449, de 19 de outubro de 1990 (Protegeu "Decreto nº 32.449, de 19 de outubro de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 13h41min de 15 de setembro de 2014 (dif | hist) Decreto nº 32.449, de 19 de outubro de 1990
- 13h39min de 15 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 32.449, de 19 de outubro de 1990 (Criou página com '''Determina o gozo de férias relativas ao exercício de 1989, a suspensão, no corrente exercício, do artigo 5º do Decreto nº 25.013, de 16 de abril de 1986, e dá provid...')
- 14h46min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 32.298, de 10 de setembro de 1990 (Protegeu "Decreto nº 32.298, de 10 de setembro de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h46min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 32.298, de 10 de setembro de 1990 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação das funções de Chefia específicas de Escrivão de Polícia e dá outras providências'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São ...')
- 14h37min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 32.297, de 10 de setembro de 1990 (Protegeu "Decreto nº 32.297, de 10 de setembro de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h37min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 32.297, de 10 de setembro de 1990 (Criou página com '''Dispõe sobre a identificação das funções de Chefia específicas de Investigador de Polícia e dá outras providências'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de S...')
- 14h26min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 32.110, de 07 de agosto de 1990 (Protegeu "Decreto nº 32.110, de 07 de agosto de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h26min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 32.110, de 07 de agosto de 1990 (Criou página com '''Altera a redação e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 31.582, de 18 de maio de 1990, e dá outras providências'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São...')
- 14h14min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 31.875, de 17 de julho de 1990 (Protegeu "Decreto nº 31.875, de 17 de julho de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h13min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 31.875, de 17 de julho de 1990 (Criou página com '''Dispõe sobre a suspensão do expediente nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, nas condições que especifica'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São...')
- 13h56min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 31.695, de 21 de junho de 1990 (Protegeu "Decreto nº 31.695, de 21 de junho de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 13h56min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 31.695, de 21 de junho de 1990 (Criou página com '''Suspende a aplicação do disposto no artigo 5º do Decreto nº 25.013, de 16 de abril de 1986, no âmbito da Secretaria da Segurança Pública e dá outras providências''...')
- 13h44min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 31.465, de 26 de abril de 1990 (Protegeu "Decreto nº 31.465, de 26 de abril de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 13h43min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 31.465, de 26 de abril de 1990 (Criou página com '''Altera o artigo 2º do Decreto nº 31.188, de 07 de fevereiro de 1990, e dá outras providências'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo,''' no uso de ...')
- 13h26min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 31.277, de 06 de março de 1990 (Protegeu "Decreto nº 31.277, de 06 de março de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 13h26min de 11 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 31.277, de 06 de março de 1990 (Criou página com '''Dispõe sobre a publicação da relação de cargos e funções de que trata o § 5º do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo e dá providências correlatas'' ...')
- 20h05min de 10 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 31.201, de 15 de fevereiro de 1990 (Protegeu "Decreto nº 31.201, de 15 de fevereiro de 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 20h03min de 10 de setembro de 2014 (dif | hist) Decreto nº 31.201, de 15 de fevereiro de 1990
- 19h59min de 10 de setembro de 2014 (dif | hist) Decreto nº 31.201, de 15 de fevereiro de 1990
- 19h54min de 10 de setembro de 2014 (dif | hist) Decreto nº 31.201, de 15 de fevereiro de 1990
- 19h48min de 10 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 31.201, de 15 de fevereiro de 1990 (Criou página com '''Regulamenta a promoção para os integrantes das classes da Escala de Vencimentos Nível Superior, dos Quadros das Secretarias de Estado e dá providências correlatas'' '''O...')
- 19h31min de 10 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 31.188, de 07 de janeiro 1990 (Protegeu "Decreto nº 31.188, de 07 de janeiro 1990" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h31min de 10 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 31.188, de 07 de janeiro 1990 (Criou página com '''Regulariza o disposto no artigo 18 da Lei Complementar nº 567, de 20 de julho de 1988'' '''ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo''', no uso de suas atribu...')
- 19h10min de 10 de setembro de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 31.106, de 27 de dezembro de 1989 (Protegeu "Decreto nº 31.106, de 27 de dezembro de 1989" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 19h09min de 10 de setembro de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 31.106, de 27 de dezembro de 1989 (Criou página com '''Concede opção para recebimento de vencimentos, salários, proventos ou pensões em agências do BANESPA ou da CEESP, nas condições que estabelece'' '''ORESTES QUÉRCIA, G...')
- 15h23min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 24.195, de 30 de outubro de 1985 (Protegeu "Decreto nº 24.195, de 30 de outubro de 1985" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 15h23min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 24.195, de 30 de outubro de 1985 (Criou página com '''Autoriza a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento a exercer as atividades de produção, distribuição e inspeção de pr...')
- 15h12min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 24.162, de 25 de outubro de 1985 (Protegeu "Decreto nº 24.162, de 25 de outubro de 1985" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 15h12min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 24.162, de 25 de outubro de 1985 (Criou página com '''Fixa retribuição mensal do Presidente e Síndico da Bolsa Oficial de Café Mercadorias de Santos'' '''FRANCO MONTORO, Governador do Estado de São Paulo''', no uso de suas a...')
- 15h00min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 23.984, de 20 de setembro de 1985 (Protegeu "Decreto nº 23.984, de 20 de setembro de 1985" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 14h59min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) Decreto nº 23.984, de 20 de setembro de 1985
- 14h59min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 23.984, de 20 de setembro de 1985 (Criou página com '''Faculta a concessão de gratificação que especifica'' '''FRANCO MONTORO – Governador do Estado de São Paulo''', no uso de suas atribuições legais e com fundamento no a...')
- 14h46min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 23.883, de 03 de setembro de 1985 (Protegeu "Decreto nº 23.883, de 03 de setembro de 1985" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 14h45min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 23.883, de 03 de setembro de 1985 (Criou página com '''Disciplina a concessão de gratificação que especifica'' '''FRANCO MONTORO, Governador do Estado de São Paulo''', no exercício de suas atribuições legais e à vista da ...')
- 14h14min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 23.478, de 17 de maio de 1985 (Protegeu "Decreto nº 23.478, de 17 de maio de 1985" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h14min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 23.478, de 17 de maio de 1985 (Criou página com '''Dispõe sobre a revisão dos proventos dos inativos classificados no processo especial de avaliação a que se refere o artigo 7º das Disposições Transitórias da [[Lei Comp...')
- 13h56min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 22.384, de 20 de junho de 1984 (Protegeu "Decreto nº 22.384, de 20 de junho de 1984" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 13h53min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) Decreto nº 22.384, de 20 de junho de 1984
- 13h52min de 31 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 22.384, de 20 de junho de 1984 (Criou página com '''Descentraliza os serviços de assistência médico-ambulatorial do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual-IAMSPE e dá outras providências'' '''O GO...')
- 19h06min de 30 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 22.091, de 06 de abril de 1984 (Protegeu "Decreto nº 22.091, de 06 de abril de 1984" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 19h05min de 30 de julho de 2014 (dif | hist) Decreto nº 22.091, de 06 de abril de 1984
- 18h57min de 30 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 22.091, de 06 de abril de 1984 (Criou página com '''Regulamenta, em cumprimento a determinação legal, o artigo 7.º da Lei n.º 3.930, de 1.º de dezembro de 1983, que criou, no Instituto de Previdência do Estado de São ...')
- 15h30min de 30 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 21.871, de 06 de janeiro de 1984 (Protegeu "Decreto nº 21.871, de 06 de janeiro de 1984" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 15h30min de 30 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 21.871, de 06 de janeiro de 1984 (Criou página com '''Dispõe sobre autorização para abertura de concursos públicos, processos seletivos e processos seletivos especiais para provimento de cargos e preenchimento de funções-ati...')
- 14h41min de 30 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 21.422, de 26 de setembro de 1983 (Protegeu "Decreto nº 21.422, de 26 de setembro de 1983" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) (revisão atual)
- 14h40min de 30 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 21.422, de 26 de setembro de 1983 (Criou página com '''Dá nova redação ao artigo 18, do Decreto nº 49.954, de 10 de julho de 1968, que regulamentou a Lei n.º 10.108, de 08 de maio de 1968, que criou o Fomento de Educa...')
- 14h22min de 30 de julho de 2014 (dif | hist) m Decreto nº 20.955, de 01 de julho de 1983 (Protegeu "Decreto nº 20.955, de 01 de julho de 1983" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
- 14h21min de 30 de julho de 2014 (dif | hist) N Decreto nº 20.955, de 01 de julho de 1983 (Criou página com '''Altera a redação do § 4º do ,Decreto nº 7.460 de 22 de janeiro de 1976, que dispõe sobre consignações em folha de pagamento de servidores e inativos do Estado'' '...')
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes | 50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).